ალბერტო ფერნანდესი: განსხვავება გადახედვებს შორის
იერსახე
[შემოწმებული ვერსია] | [შემოწმებული ვერსია] |
შიგთავსი ამოიშალა შიგთავსი დაემატა
No edit summary |
No edit summary |
||
ხაზი 37: | ხაზი 37: | ||
| წინამორბედი= [[მაურისიო მაკრი]] |
| წინამორბედი= [[მაურისიო მაკრი]] |
||
| მემკვიდრე = [[ხავიერ მილეი]] |
| მემკვიდრე = [[ხავიერ მილეი]] |
||
| რიგი2 = არგენტინის მინისტრთა კაბინეტის მე-10 |
| რიგი2 = არგენტინის მინისტრთა კაბინეტის მე-10 თავმჯდომარე |
||
| თანამდებობა დაიკავა2 = [[25 მაისი]], [[2003]] |
| თანამდებობა დაიკავა2 = [[25 მაისი]], [[2003]] |
||
| თანამდებობა დატოვა2= [[23 ივლისი]], [[2008]] |
| თანამდებობა დატოვა2= [[23 ივლისი]], [[2008]] |
||
ხაზი 71: | ხაზი 71: | ||
| თავმჯდომარე4 = |
| თავმჯდომარე4 = |
||
}} |
}} |
||
'''ალბერტო ანხელ ფერნანდესი''' ({{lang-es|Alberto Ángel Fernández}}; დ. [[2 აპრილი]], [[1959]], [[ბუენოს-აირესი]], [[არგენტინა]]) — [[არგენტინელები|არგენტინელი]] იურისტი, პოლიტიკოსი და [[არგენტინის პრეზიდენტი]] [[2019]]-[[2023]] წლებში. |
'''ალბერტო ანხელ ფერნანდესი''' ({{lang-es|Alberto Ángel Fernández}}; დ. [[2 აპრილი]], [[1959]], [[ბუენოს-აირესი]], [[არგენტინა]]) — [[არგენტინელები|არგენტინელი]] იურისტი, პოლიტიკოსი და [[არგენტინის პრეზიდენტი]] [[2019]]-[[2023]] წლებში. თავმჯდომარეობდა არგენტინის მინისტრთა კაბინეტს [[ნესტორ კირხნერი]]სა და ნაწილობრივ [[კრისტინა ფერნანდესი]]ს პრეზიდენტობის დროს [[2003]]-[[2008]] წლებში. |
||
==რესურსები ინტერნეტში== |
==რესურსები ინტერნეტში== |
უკანასკნელი რედაქცია 13:50, 16 სექტემბერი 2024-ის მდგომარეობით
ალბერტო ფერნანდესი | |
არგენტინის 54-ე პრეზიდენტი | |
---|---|
თანამდებობაზე ყოფნის დრო | |
10 დეკემბერი, 2019 – 10 დეკემბერი, 2023 | |
ვიცე-პრეზიდენტი | კრისტინა ფერნანდესი |
წინამორბედი | მაურისიო მაკრი |
მემკვიდრე | ხავიერ მილეი |
არგენტინის მინისტრთა კაბინეტის მე-10 თავმჯდომარე | |
თანამდებობაზე ყოფნის დრო | |
25 მაისი, 2003 – 23 ივლისი, 2008 | |
პრეზიდენტი | ნესტორ კირხნერი კრისტინა ფერნანდესი |
წინამორბედი | ალფრედო ათანასოვი |
მემკვიდრე | სერხიო მასა |
ბუენოს-აირესის საკანონმდებლო საბჭოს დეპუტატი | |
თანამდებობაზე ყოფნის დრო | |
7 აგვისტო, 2000 – 25 მაისი, 2003 | |
წინამორბედი | ედუარდო დუალდე |
მემკვიდრე | ელენა კრუსი |
არგენტინის ნაციის დაზღვევის სუპერინტენდანტი | |
თანამდებობაზე ყოფნის დრო | |
1 აგვისტო, 1989 – 8 დეკემბერი, 1995 | |
პრეზიდენტი | კარლოს მენემი |
წინამორბედი | დიეგო პელუფო |
მემკვიდრე | კლაუდიო მორონი |
დაბადებული | 2 აპრილი, 1959 ბუენოს-აირესი არგენტინა |
პოლიტიკური პარტია | ხუსტისიალისტური პარტია |
განათლება | ბუენოს-აირესის უნივერსიტეტი |
ხელმოწერა |
ალბერტო ანხელ ფერნანდესი (ესპ. Alberto Ángel Fernández; დ. 2 აპრილი, 1959, ბუენოს-აირესი, არგენტინა) — არგენტინელი იურისტი, პოლიტიკოსი და არგენტინის პრეზიდენტი 2019-2023 წლებში. თავმჯდომარეობდა არგენტინის მინისტრთა კაბინეტს ნესტორ კირხნერისა და ნაწილობრივ კრისტინა ფერნანდესის პრეზიდენტობის დროს 2003-2008 წლებში.
რესურსები ინტერნეტში
[რედაქტირება | წყაროს რედაქტირება]- შეგიძლიათ იხილოთ მედიაფაილები თემაზე „ალბერტო ფერნანდესი“ ვიკისაწყობში.
- Jefatura de Gabinete de Ministros დაარქივებული 1999-10-01 საიტზე Wayback Machine.