常任俠(1904年—1996年),原名家選,字季青,男,安徽潁上人,中國詩人、東方藝術史與藝術考古學家。[1]
幼讀私塾。1922年秋,考入南京美術專門學校。1928年入國立中央大學文學院。1935年春赴日本,入東京帝國大學文學部大學院進修,1936年底回國。
1938年在國民政府軍事委員會政治部第三廳第六處從事抗日宣傳工作。1938年任行政院管理中英庚款董事會協助藝術考古研究員。
1945年底赴印度任國際大學中國學院教授,1949年3月歸國。
《民俗藝術考古論集》,《中國古典藝術》,《東方藝術叢談》、《絲綢之路與西域文化藝術》、《常任俠藝術考古論 文選集》等,另有合作譯著《東方的文明》、《日本繪畫史》、《中國服飾史研究》等。
- ^ 常任侠. 中國作家網. [2020-02-25]. (原始內容存檔於2020-02-25).
|
---|
|
---|
1987年5月-1988年10月 | 名譽會長 | |
---|
會長 | |
---|
常務副會長 | |
---|
副會長 | |
---|
秘書長 | |
---|
| 1988年11月-1997年3月 | 名譽會長 | |
---|
會長 | |
---|
常務副會長 | |
---|
副會長 | |
---|
秘書長 | |
---|
| 1997年3月-2000年6月 | 名譽會長 | |
---|
會長 | |
---|
常務副會長 | |
---|
副會長 | |
---|
秘書長 | |
---|
會長辦公會議成員 | |
---|
| 2000年6月-2004年12月 | 名譽會長 | |
---|
會長 | |
---|
副會長 | |
---|
秘書長 | |
---|
會長辦公會議成員 | |
---|
| |
|
|
|
|
---|
|
---|
1988年10月-1993年10月 | 理事長 | |
---|
副理事長 | |
---|
秘書長 | |
---|
副秘書長 | |
---|
顧問 | |
---|
|
|
|
|
---|
|
---|
1956年10月-1966年 | 主席 | |
---|
副主席 | |
---|
秘書長 | |
---|
副秘書長 | |
---|
常務委員 | |
---|
|
|
---|
1978年12月-1984年4月 | 名譽主席 | |
---|
主席 | |
---|
副主席 | |
---|
秘書長 | |
---|
常務委員 | |
---|
|
|
---|
1984年4月-1989年12月 | 名譽主席 | |
---|
主席 | |
---|
副主席 | |
---|
委員 | |
---|
顧問 | |
---|
|
|
---|
1989年12月-1994年6月 | 主席 | |
---|
副主席 | |
---|
秘書長 | |
---|
常務委員 | |
---|
名譽委員 | |
---|
顧問 | |
---|
- ^ 注1:第四屆二次全委會議增選
- ^ 注2:第四屆三次全委會議增選
- ^ 注3:第四屆四次全委會議增選
|
|
|
|