Abdul Faris Umlati
Tampilan
Abdul Faris Umlati | |
---|---|
Bupati Raja Ampat ke-2 | |
Mulai menjabat 26 Februari 2021 | |
Presiden | Joko Widodo |
Gubernur | Dominggus Mandacan (Gubernur Papua Barat) Paulus Waterpauw (Pj. Gubernur Papua Barat) Muhammad Musa'ad (Pj. Gubernur Papua Barat Daya) |
Wakil | Orideko Iriano Burdam |
Pendahulu Yusuf Salim (Plh.) Pengganti Petahana | |
Masa jabatan 17 Februari 2016 – 17 Februari 2021 | |
Presiden | Joko Widodo |
Gubernur |
|
Wakil | Manuel Piter Urbinas |
Pengganti Yusuf Salim (Plh.) | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 12 Februari 1973 Sorong, Papua Barat |
Kebangsaan | Indonesia |
Partai politik | Demokrat |
Suami/istri | Fauzia Helga Tampubolon |
Anak | 6 |
Orang tua |
|
Sunting kotak info • L • B |
H. Abdul Faris Umlati, S.E. (lahir 12 Februari 1973) adalah Bupati Raja Ampat 2 periode yakni 2016–2021[1] dan 2021–2024.[2]
Abdul Faris Umlati pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat 2 periode yakni 2009–2014 dan 2014–2015.
Riwayat Pendidikan
[sunting | sunting sumber]- SD Negeri 5 Doom
- SMP Negeri 5 Wosi, Manokwari
- SMA Neberi 2 Wosi, Manokwari
- S1 Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Jayapura
Riwayat Pekerjaan
[sunting | sunting sumber]- Wiraswasta dalam bidang jasa konstruksi dan leveransir (1999–2009)
- Wakil Ketua I DPRD Raja Ampat (2009–2014)
- Wakil Ketua I DPRD Raja Ampat (2014–2015)
- Bupati Raja Ampat (2016–2021)
- Bupati Raja Ampat (2021—)
Riwayat Organisasi
[sunting | sunting sumber]- Bendahara Umum ICMI Papua Barat (2012–2017)
- Ketua HIPMI Kabupaten Raja Ampa (2014–2019)
Riwayat Partai Politik
[sunting | sunting sumber]- Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat
- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat (2018—)
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Siang Ini, Gubernur Papua Barat Lantik 5 Pasangan Bupati/Wakil Bupati, diakses 2 Januari 2021.
- ^ "Abdul Faris Umlati Resmi Jabat Bupati Raja Ampat Periode 2". Harian NKRI. 26-02-2021. Diakses tanggal 31-12-2022.